ymddiriedolwyr MALDON WYCKE WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 294223
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meredith Follett | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Louise Kitley | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Donna Cooper | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Janette Page | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Barbara Grimson | Ymddiriedolwr | 21 May 2020 |
|
|
||||
Sandra Tiffin | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
Nicola Martin | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
JANETTE LETT | Ymddiriedolwr | 17 February 2013 |
|
|
||||
Jeanette Church | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.