Hanes ariannol WISEHEIGHTS LIMITED
Rhif yr elusen: 294229
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.34m | £3.67m | £3.43m | £3.66m | £4.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.71m | £3.93m | £3.12m | £3.43m | £4.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.34m | £3.67m | £3.43m | £3.66m | £4.02m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.45m | £3.69m | £2.92m | £3.13m | £3.67m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £256.03k | £237.61k | £197.02k | £304.53k | £390.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £211.49k | £45.08k | £50.09k | £133.98k | £66.11k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £8.24m | £3.47m | £2.87m | £2.99m | £3.41m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £256.03k | £237.61k | £197.02k | £304.53k | £390.68k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.