Hanes ariannol 1ST LITTLE STOKE SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 294299
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (15 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.86k | £8.76k | £21.86k | £14.84k | £11.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.01k | £8.61k | £2.82k | £14.10k | £10.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.02k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £20.77k | £3.89k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.