BRITISH PSYCHOSOCIAL ONCOLOGY SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
BPOS promotes the advancement of education, clinical practice, and research in psychosocial oncology among those who work with people with cancer and their families.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 01 Mai 1986: Cofrestrwyd
- BPOS (Enw gwaith)
- BRITISH PSYCHOLOGICAL ONCOLOGY GROUP (Enw blaenorol)
- BRITISH PSYCHOSOCIAL ONCOLOGY GROUP (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof Nick Hulbert-Williams | Cadeirydd | 28 July 2024 |
|
|
||||
Professor Rachel Taylor | Ymddiriedolwr | 28 March 2025 |
|
|
||||
Lorraine Wright | Ymddiriedolwr | 28 March 2025 |
|
|||||
Dr Maria Cable | Ymddiriedolwr | 28 March 2025 |
|
|
||||
Dr Carey Macdonald-Smith | Ymddiriedolwr | 31 July 2024 |
|
|
||||
Dr Michael Baliousis | Ymddiriedolwr | 31 July 2024 |
|
|
||||
Prof Eila Watson | Ymddiriedolwr | 31 July 2024 |
|
|
||||
Lauren Matheson | Ymddiriedolwr | 28 July 2024 |
|
|
||||
Dr Debbie Cavers | Ymddiriedolwr | 28 July 2024 |
|
|
||||
Rachel Starkings | Ymddiriedolwr | 28 July 2024 |
|
|
||||
Claire Powlesland | Ymddiriedolwr | 28 July 2024 |
|
|
||||
Prof Lynn Calman | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
||||
Prof Claire Foster | Ymddiriedolwr | 01 March 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.43k | £31.51k | £3.41k | £1.82k | £3.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.38k | £25.96k | £2.67k | £3.69k | £6.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 29 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 19 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 27 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 30 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 30 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 29 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 29 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 06 DEC 1985 AS AMENDED ON 12 DEC 1995 AS AMENDED ON 13 SEP 2024
Gwrthrychau elusennol
2.1 The Society is established to advance education, clinical practice and research in psychosocial oncology and, in particular, to promote increased knowledge of this subject among professional persons who work with cancer patients and their families (the Objects).
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Building 67/4061
University of Southampton
School of Health Sciences
University Road
SOUTHAMPTON
SO17 1BJ
- Ffôn:
- 023 8059 5000
- E-bost:
- treasurer@bpos.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window