Hanes ariannol CATHOLIC INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RELATIONS

Rhif yr elusen: 294329
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 30/06/2017
Cyfanswm Incwm Gros £6.07m £5.73m £5.76m £6.38m £5.03m
Cyfanswm gwariant £5.73m £6.02m £6.11m £5.79m £7.50m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £2.25m £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £2.03m £2.03m £1.52m
Incwm o roddion a chymynroddion £6.06m £5.72m £5.75m £3.75m £2.73m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £392 £364 £398 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £2.63m £2.30m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £9.62k £6.34k £4.45k £4.75k £4.82k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £193.47k £7.17k £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £5.31m £5.54m £5.72m £5.45m £7.29m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £343.16k £209.23k
Gwariant - Llywodraethu £66.28k £71.51k £68.28k £69.53k £110.17k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0