ymddiriedolwyr MOTOR NEURONE DISEASE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 294354
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Michael Hope | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Alan Graham | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Edward Cooke | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Hazel Carter | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Dr John Ealing | Ymddiriedolwr | 25 February 2023 |
|
|
||||
Ian Lev | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
||||
Simon Croxford | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
||||
Kirrie Todd | Ymddiriedolwr | 28 May 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Ellis | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
James MARSHALL | Ymddiriedolwr | 16 March 2021 |
|
|||||
Dr Usman Khan | Ymddiriedolwr | 16 March 2021 |
|
|
||||
Shaun Gerard Mc Gee | Ymddiriedolwr | 16 May 2020 |
|
|
||||
Catherine Knights | Ymddiriedolwr | 13 July 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.