Ymddiriedolwyr BRIGHTON & HOVE U3A
Rhif yr elusen: 294373

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John McDermott | Cadeirydd | 20 June 2023 |
|
|
||||
Elizabeth De Kadt | Ymddiriedolwr | 16 December 2024 |
|
|
||||
Martin Leach | Ymddiriedolwr | 16 November 2024 |
|
|
||||
Teresa Lipson | Ymddiriedolwr | 11 November 2023 |
|
|
||||
Janet Christine Eldridge | Ymddiriedolwr | 11 November 2023 |
|
|
||||
Michael Barney John Johnson | Ymddiriedolwr | 11 November 2023 |
|
|
||||
Diane Gare | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Sheila Jean Lovie | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Katherine Anne Hart | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Virginia Mary Greenwood | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Gerard Leigh Walden | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.