Dogfen lywodraethu QUEST
Rhif yr elusen: 294388
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01 JAN 1976 AS AMENDED ON 01 JUL 1977 AS AMENDED ON 01 NOV 1977 AS AMENDED ON 01 MAY 1986 AS AMENDED ON 20 JUL 1991 AS AMENDED ON 10 JUL 1998 AS AMENDED ON 16 JUL 2000 AS AMENDED ON 08 DEC 2018 AS AMENDED ON 11 AUG 2019 as amended on 06 Oct 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PROCLAIM THE GOSPEL OF OUR LORD JESUS CHRIST FOR THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION AMONGST LGBT + CATHOLICS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.