THE SOUTH INDIAN MUSLIM WELFARE ASSOCIATION (UK)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity represents and provide social and welfare assistance to the South Indian Muslims in the UK. Most of its members live in and around Croydon, south London.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2018
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Dibenion Elusennol Erall
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Croydon
Llywodraethu
- 19 Mai 1986: Cofrestrwyd
- THE SOUTH INDIAN MUSLIM ASSOCIATION (UK) (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arifa Beevi Mohmed Ismail | Ymddiriedolwr | 30 April 2016 |
|
|
||||
SAINAFA BEEVI ABDUL RAHIM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR U K THAJUDEEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.14k | £7.87k | £7.30k | £7.31k | £7.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.24k | £8.79k | £2.83k | £8.42k | £2.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 184 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 184 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 550 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 550 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 915 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 915 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1280 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1280 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1645 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1645 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 4TH MAY 1986 AS AMENDED 26TH JUNE 1993
Gwrthrychau elusennol
(1) TO ADVANCE THE ISLAMIC RELIGION AND CULTURE.(2) TO ADVANCE EDUCATION AMONG MEMBERS OF THE SOUTH INDIAN MUSLIM COMMUNITY, PARTICULARY CONCERNING GOOD CITIZENSHIP IN A MULTI-RACIAL SOCIETY WITH A VIEW TO IMPROVING THE RELATIONSHIPS BETWEEN INDIVIDUALS AND GROUPS AND ETHNICAL MINORITIES.(3) TO RELIEVE POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS AMONGST MEMBERS OF THE SOUTH INDIAN MUSLIM COMMUNITY, AND (4) TO ADVANCE EDUCATION AMONGST YOUNG PEOPLE SO AS TO DEVELOP THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITY AND LOYALTY TO MANKIND SO THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND AS MEMBERS OF SOCIETY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
35 PEMDEVON ROAD
CROYDON
CR0 3QQ
- Ffôn:
- 02086894486
- E-bost:
- info@simwa.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window