Hanes ariannol SOCIAL FARMS AND GARDENS
Rhif yr elusen: 294494
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £929.64k | £899.12k | £1.82m | £1.50m | £1.46m | |
|
Cyfanswm gwariant | £937.81k | £1.02m | £1.72m | £1.37m | £1.61m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £15.50k | £14.50k | £5.00k | £18.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £373.38k | £595.79k | £1.33m | £968.08k | £995.30k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.16k | £2.18k | £81.60k | £5.84k | £5.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.97k | £14.17k | £79.56k | £36.04k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £916.10k | £882.60k | £1.65m | £1.46m | £1.46m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £112 | £172 | £12 | £24 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £6.30k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £923.63k | £998.50k | £1.70m | £1.36m | £1.61m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £14.18k | £16.83k | £21.00k | £15.22k | £180 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.66k | £12.58k | £6.72k | £12.69k | £20.56k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £102.55k | £38.12k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.