THE WALLACE CURZON CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 294508
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

DONATIONS IN AID OF CHILDREN'S HEALTH, EDUCATION, WELFARE ETC Distributions may be made within the UK or worldwide

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2020

Cyfanswm incwm: £21,310
Cyfanswm gwariant: £712,948

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Awstralia
  • Cenia
  • India
  • Nepal

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Awst 1986: Cofrestrwyd
  • 11 Mawrth 2021: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2016 05/04/2017 05/04/2018 05/04/2019 30/09/2020
Cyfanswm Incwm Gros £19.62k £16.91k £20.20k £21.88k £21.31k
Cyfanswm gwariant £19.51k £19.72k £22.40k £27.24k £712.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 30 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2019 25 Chwefror 2020 20 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2019 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2018 04 Chwefror 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2018 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2017 23 Hydref 2017 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2017 Not Required