ASSOCIATION OF QUALIFIED CURATIVE HYPNOTHERAPISTS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2005
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 11 Medi 2007: y trosglwyddwyd cronfeydd i 328122 EDDIE LEWIS TRUST
- 17 Mehefin 1986: Cofrestrwyd
- 11 Medi 2007: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
- A Q C H (Enw gwaith)
- AQCH (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.65k | £6.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.59k | £2.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 16 Mehefin 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 07 Hydref 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 30 Medi 2004 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18 MAY 1986, AS AMENDED 15 NOVEMBER 1992 AND 16 NOVEMBER 1997 AS AMENDED 21 NOVEMBER 1999.
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SICKNESS BY THE PROMOTION OF THE SCIENCE AND ART OF CURATIVE HYPNOTHERAPY AND THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC IN CURATIVE HYPNOTHERAPY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window