Hanes ariannol ISLINGTON MIND

Rhif yr elusen: 294535
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.47m £1.66m £1.54m £1.49m £1.69m
Cyfanswm gwariant £1.38m £1.41m £1.47m £1.52m £1.60m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £1.04m £1.08m £1.09m £1.11m £1.19m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.09k £5.27k £59.54k £29.01k £64.35k
Incwm o roddion a chymynroddion £16.23k £9.00k £67.53k £7.72k £10.84k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.45m £1.65m £1.47m £1.48m £1.68m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £20.00k £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.35m £1.37m £1.43m £1.49m £1.56m
Gwariant - Ar godi arian £31.18k £35.25k £35.34k £35.27k £42.58k
Gwariant - Llywodraethu £10.67k £12.84k £13.92k £8.10k £9.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0