Ymddiriedolwyr THE BOXER RESCUE SERVICE (SOUTHERN)
Rhif yr elusen: 294544

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (92 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAROL MARGARET HARRISON B.A. | Cadeirydd | 23 September 2017 |
|
|
||||
Caroline Pawley | Ymddiriedolwr | 12 February 2022 |
|
|
||||
Leni Colin | Ymddiriedolwr | 16 November 2019 |
|
|
||||
Vicki Jane Dickinson | Ymddiriedolwr | 07 September 2019 |
|
|
||||
Eric Winston Reed | Ymddiriedolwr | 07 September 2019 |
|
|
||||
Carley Stewart | Ymddiriedolwr | 16 May 2015 |
|
|
||||
Marcus Goldstein | Ymddiriedolwr | 16 May 2015 |
|
|
||||
MR BOB BURBAGE | Ymddiriedolwr | 17 October 2013 |
|
|
||||
MR BILL WHITEHEAD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DEBORAH SUSAN BEDFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.