Hanes ariannol HESTIA HOUSING AND SUPPORT
Rhif yr elusen: 294555
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.21m | £31.72m | £37.44m | £42.34m | £48.24m | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.98m | £31.59m | £36.93m | £41.43m | £46.91m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £11.16m | £21.14m | £15.87m | £29.73m | £34.13m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.92m | £1.67m | £1.10m | £909.60k | £1.28m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £818.47k | £726.09k | £1.03m | £555.80k | £592.84k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £29.14m | £30.77m | £36.21m | £41.60m | £47.41m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £258.04k | £225.05k | £207.26k | £178.04k | £236.41k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £275.00k | £6.23k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £29.67m | £31.09m | £36.67m | £41.05m | £46.70m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £307.13k | £288.00k | £251.22k | £375.51k | £205.03k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £110.45k | £115.68k | £138.30k | £153.51k | £154.13k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £48.46k | £51.06k | £50.82k | £52.11k | £53.40k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £211.44k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.