Hanes ariannol THE PATRICIA BEECHAM CHARITABLE SETTLEMENT
Rhif yr elusen: 294558
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (9 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.58k | £39.50k | £39.17k | £39.17k | £39.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.67k | £32.85k | £12.37k | £108.25k | £19.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.