Hanes ariannol HOLLY HEDGE ANIMAL SANCTUARY
Rhif yr elusen: 294606
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £902.53k | £574.20k | £755.45k | £511.42k | £5.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £628.21k | £667.64k | £656.58k | £577.40k | £835.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £73.24k | £360 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £566.37k | £358.47k | £610.57k | £392.15k | £4.80m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £37.48k | £72.61k | £73.80k | £70.99k | £160.34k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £141.60k | £140.91k | £69.83k | £48.22k | £52.01k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £988 | £2.21k | £1.26k | £61 | £15.42k | |
|
Incwm - Arall | £156.09k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £147.53k | £107.80k | £156.66k | £26.75k | £4.63m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £599.57k | £613.44k | £600.63k | £554.33k | £798.32k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £28.63k | £54.20k | £55.95k | £23.07k | £18.60k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £5.06k | £3.24k | £3.21k | £18.12k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.78k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £18.12k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.