ymddiriedolwyr TADS THEATRE GROUP
Rhif yr elusen: 294694
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelle Stanton | Cadeirydd | 16 June 2020 |
|
|
||||
Sophie Venn | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Claire Wilden | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Elise Crosby | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Connie Wiltshire | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Emily Venn | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Darren Adams | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
Emily Rust | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|
||||
Michelle Scowen | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|
||||
Rachel Price | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|
||||
Anni Bacon | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|
||||
Emma Lidford | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|
||||
Paul Horsler | Ymddiriedolwr | 17 May 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.