Hanes ariannol THE LEE MOOR PUBLIC HALL AND RECREATION CLUB

Rhif yr elusen: 294771
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £71.56k £49.16k £34.30k £70.37k £67.99k
Cyfanswm gwariant £65.48k £43.82k £31.88k £62.45k £58.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £23.09k £2.67k £300