Ymddiriedolwyr THE LEE MOOR PUBLIC HALL AND RECREATION CLUB
Rhif yr elusen: 294771

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Bryans | Cadeirydd | 20 October 2014 |
|
|
||||
Kay Ashton | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Amanda Galjaardt | Ymddiriedolwr | 18 August 2022 |
|
|
||||
Patricia Foster | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|
||||
Peter Foster | Ymddiriedolwr | 09 January 2020 |
|
|
||||
Teresa Hird | Ymddiriedolwr | 06 February 2019 |
|
|
||||
Janice Giles | Ymddiriedolwr | 20 October 2014 |
|
|
||||
Margaret Vincent | Ymddiriedolwr | 20 October 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.