Hanes ariannol FRIENDS OF YAD SARAH
Rhif yr elusen: 294801
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £366.80k | £731.94k | £258.21k | £531.41k | £608.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £341.91k | £780.97k | £248.85k | £536.11k | £586.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £731.94k | N/A | £531.41k | £608.16k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | £0 | £118.75k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £557.64k | N/A | £457.36k | £445.10k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £223.33k | N/A | £78.75k | £141.29k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £1.21k | N/A | £1.28k | £1.34k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | £452.60k | £440.14k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.