Ymddiriedolwyr WESTWOOD FARM COMMUNITY PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 294802

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie-Clare Faulks | Cadeirydd | 29 November 2023 |
|
|
||||
Abbie Rapley | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
David Michael Williamson | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Colin Talbot | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Laura Longmate | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Talisa Needhan | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||
Richard William Roger Churchill | Ymddiriedolwr | 04 January 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Hobley | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.