Hanes ariannol BRITISH FRIENDS OF MERCAZ HATORAH

Rhif yr elusen: 294831
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £25.94k £40.44k £50.89k £91.13k £15.73k
Cyfanswm gwariant £25.72k £16.75k £82.60k £86.01k £720
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A