Hanes ariannol SEAFORD LIFEGUARDS
Rhif yr elusen: 294836
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (163 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.80k | £9.17k | £8.41k | £7.97k | £12.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.42k | £8.73k | £3.12k | £7.33k | £3.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £5.90k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.86k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.