Hanes ariannol ACTION ON DISABILITY AND DEVELOPMENT
Rhif yr elusen: 294860
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (9 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.62m | £3.02m | £3.02m | £2.63m | £2.78m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.78m | £3.06m | £2.93m | £2.85m | £2.89m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £50.93k | N/A | N/A | N/A | £227.92k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £135.78k | £700.64k | £1.15m | £927.67k | £693.64k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £678.74k | £668.16k | £655.43k | £627.46k | £614.95k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.94m | £2.35m | £0 | £2.00m | £2.16m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £951 | £1.81k | £1.47k | £1.09k | £1.67k | |
|
Incwm - Arall | £5.72k | £764 | £16.01k | £3.19k | £6.34k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £88.42k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.56m | £2.86m | £2.75m | £2.64m | £2.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £219.73k | £200.44k | £174.33k | £212.00k | £270.63k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.56k | £65.75k | £36.08k | £30.40k | £20.73k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £95.53k | £105.95k | £89.33k | £103.32k | £182.32k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.