ymddiriedolwyr 6th Netley Marsh Scout Group
Rhif yr elusen: 294874
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (41 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Gallimore | Cadeirydd | 19 November 2019 |
|
|
||||
Natasha Wooton | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Christian Folliot | Ymddiriedolwr | 03 March 2018 |
|
|
||||
Louise Stone | Ymddiriedolwr | 15 July 2016 |
|
|
||||
Emma Hanslip | Ymddiriedolwr | 15 July 2016 |
|
|
||||
Stuart Philps | Ymddiriedolwr | 15 July 2016 |
|
|
||||
Martin Harvey | Ymddiriedolwr | 08 September 2014 |
|
|||||
Ian Wallbridge | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
Ann Barlow | Ymddiriedolwr | 08 July 2011 |
|
|
||||
SUE SIMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TIMOTHY TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IAN SIMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KAY MORAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.