Hanes ariannol NATIONAL PLAYBUS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 294884
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015
Cyfanswm Incwm Gros £124.62k £283.69k £761.84k £835.33k £694.24k
Cyfanswm gwariant £137.07k £230.23k £601.95k £733.66k £801.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £545.00k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £61.96k £90.42k £94.94k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £699.83k £744.85k £599.23k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £46 £64 £71
Incwm - Arall N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 £13.80k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £579.00k £725.64k £796.29k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £6.86k £4.94k £5.12k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £0 £0