HOMECALL HOME VISITING SCHEME FOR THE VISUALLY IMPAIRED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Home visiting scheme for the visually impaired in Bexhill, East Sussex and surrounding areas
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
42 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 23 Mawrth 2011: y derbyniwyd cronfeydd gan 273032 THE BEXHILL FRIENDS OF THE ELDERLY
- 29 Gorffennaf 1986: Cofrestrwyd
- HOMECALL (Enw gwaith)
- HOME VISITING SCHEME FOR THE VISUALLY IMPAIRED (Enw blaenorol)
- HOMECALL FOR THE VISUALLY IMPAIRED (Enw blaenorol)
- HOMECALL HOME VISITING SCHEMES FOR THE VISUALLY IMPAIRED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Cox | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|
||||
Ilkay Schofield | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|
||||
Richard Best | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|
||||
Joy Sandra Turner | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Paul John Plim | Ymddiriedolwr | 18 September 2022 |
|
|
||||
PETER STILES | Ymddiriedolwr | 06 September 2019 |
|
|
||||
Peter John Blatchly | Ymddiriedolwr | 15 April 2019 |
|
|
||||
Lynne Helen Merryfield | Ymddiriedolwr | 17 July 2017 |
|
|
||||
Stanley Farrer | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.44k | £7.99k | £6.58k | £133.86k | £16.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.41k | £20.57k | £7.99k | £27.59k | £36.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 09 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 11 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 MAY 1986 AS AMENDED 15 JUNE 1991, 20 JUNE 1992, 17 MAY 1997, 13 JUNE 1998, 24 OCTOBER 2006, 17 SEPTEMBER 2008 AND 24 SEPTEMBER 2009
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PEOPLE LIVING IN BEXHILL ON SEA AND SURROUNDING AREA WHO ARE SUBSTANTIALLY VISUALLY IMPAIRED, INCLUDING THOSE REGISTERED AS BLIND OR PARTIALLY SIGHTED.
Maes buddion
BEXHILL ON SEA AND SURROUNDING AREAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
12 Ashcombe Drive
BEXHILL-ON-SEA
East Sussex
TN39 3UJ
- Ffôn:
- 07803121324
- E-bost:
- sec.homecall@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window