Ymddiriedolwyr HOMECALL HOME VISITING SCHEME FOR THE VISUALLY IMPAIRED
Rhif yr elusen: 294901

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Cox | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|
||||
Ilkay Schofield | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|
||||
Richard Best | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|
||||
Joy Sandra Turner | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Paul John Plim | Ymddiriedolwr | 18 September 2022 |
|
|
||||
PETER STILES | Ymddiriedolwr | 06 September 2019 |
|
|
||||
Peter John Blatchly | Ymddiriedolwr | 15 April 2019 |
|
|
||||
Lynne Helen Merryfield | Ymddiriedolwr | 17 July 2017 |
|
|
||||
Stanley Farrer | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.