Hanes ariannol TELSCOMBE CLIFFS NURSERY

Rhif yr elusen: 294903
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2013 31/07/2014 31/07/2015 31/07/2016 31/07/2017
Cyfanswm Incwm Gros £135.59k £135.90k £138.04k £142.84k £96.32k
Cyfanswm gwariant £125.74k £137.29k £150.66k £151.45k £123.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £106.57k £70.33k