ymddiriedolwyr NATIONAL ASSOCIATION OF DEAFENED PEOPLE
Rhif yr elusen: 294922
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lidia Best | Cadeirydd | 15 May 2013 |
|
|
||||
Nicolas Tedd | Ymddiriedolwr | 10 May 2020 |
|
|
||||
Ismail Teoman Akyuz | Ymddiriedolwr | 14 October 2019 |
|
|
||||
Alexandra Hatchett | Ymddiriedolwr | 16 June 2018 |
|
|
||||
Peter John Salthouse Crawshaw | Ymddiriedolwr | 11 June 2016 |
|
|
||||
Simon Pearse | Ymddiriedolwr | 18 October 2014 |
|
|
||||
CLARE HEDLEY | Ymddiriedolwr | 03 November 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.