RESOUND TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Religious Activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £500 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
45 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- De Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 25 Gorffennaf 1986: Cofrestrwyd
- BRISTOL CHRISTIAN FELLOWSHIP (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIGEL DESMOND CARTER | Cadeirydd | 21 June 2018 |
|
|
||||
Tony Berndes | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|||||
Oluwakemi Odi | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Richard John PORTER | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
SARAH BENNETT | Ymddiriedolwr | 15 October 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £172.28k | £155.09k | £162.77k | £145.22k | £139.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £169.73k | £137.98k | £150.44k | £152.38k | £122.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £7.02k | £389 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £17.99k | £10.12k | £1.00k | £500 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 05 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 05 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 14 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 15 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 02/06/1986 AS AMENDED BY DEED DATED 18/06/2012 AS AMENDED BY DEED DATED 29/07/2012
Gwrthrychau elusennol
1. THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES SET OUT IN THE UNDERWRITTEN FOURTH SCHEDULE AND THE WORSHIP OF GOD IN THE SAID COUNTY AND ELSEWHERE BY ANY MEANS WHATSOEVER INCLUDING (BUT NOT BY WAY OF LIMITATION) THE PREACHING AND PROCLAMATION OF THE CHRISTIAN GOSPEL AND THE TEACHING OF CHRISTIAN DOCTRINE AND PRINCCIPLES AND THE PASTORAL CARE OF CHRISTIAN PEOPLE AND THE PRINTIN AND DISTRIBUTION OF THE BIBLE AND CHRISTIAN LITERATURE. 2. THE RELIEF OF PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED HARDSHIP OR DISTRESS OR WHO ARE AGED OR SICK. 3. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION ON THE BASIS OF CHRISTIAN PRINCIPLES AND WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOINING THE PROVISION OF SUCH EDUCATION IN ANY EDUCATIONAL ESTABLISHMENT AN IF THE TRUSTEES SO DECIDE THE PROVISION OF ONE OR MORE CHARITABLE EDUCATIONAL ESTABLISHMENT FOR THE GENERAL EDUCATION OF CHILDREN OR ADULTS ON THE BASIS OF UCH CHRISTIAN PRINCIPLES.
Maes buddion
AVON AND ELSEWHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RESOUND
BLACKHORSE ROAD
MANGOTSFIELD
BRISTOL
BS16 9BP
- Ffôn:
- 01173050969
- E-bost:
- office@resoundbristol.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window