AXMINSTER MUSEUM
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Managing and maintaining the Axminster Museum, it's displays, archives and collections.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 10 Rhagfyr 2014: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1113818 AXMINSTER HERITAGE LIMITED
- 26 Gorffennaf 1986: Cofrestrwyd
- 10 Rhagfyr 2014: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.79k | £1.50k | £1.31k | £2.16k | £930 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.51k | £1.62k | £1.62k | £1.82k | £1.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | 06 Rhagfyr 2014 | 36 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2012 | 25 Gorffennaf 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2011 | 13 Medi 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2010 | 14 Gorffennaf 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2010 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
OBJECT AND RULES ADOPTED 27TH FEBRUARY 1986
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION BY THE PROVISION OF A MUSEUM IN AXMINSTER IN THE COUNTY OF DEVON.
Maes buddion
AXMINSTER DEVON AND SURROUNDING AREA
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window