Dogfen lywodraethu THE HEIGHTS EDUCATIONAL BURSARY TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 294944
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 22 JUL 1986 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13 MAR 2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11 NOV 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26 SEP 2016 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 04 OCT 2016 as amended on 14 Mar 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND PROVIDE FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF CHILDREN IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE. SUCH EDUCATION TO BE DESIGNED TO GIVE A SOUND CHRISTIAN AND MORAL BASIS TO ALL PUPILS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
SURREY
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.