Ymddiriedolwyr SUTTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 295051

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Shepherd | Cadeirydd | 06 June 2015 |
|
|
||||
Susan Dudman | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|
||||
David Green | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|
||||
Wendy Hunter | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|
||||
Jo Welman | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|
||||
Bridget Lynne Reid | Ymddiriedolwr | 23 May 2017 |
|
|
||||
Rosemary Elliott | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
TONY SAWARD | Ymddiriedolwr | 25 October 2012 |
|
|
||||
JOHN COLLIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.