Hanes ariannol THE CHURCH OF OUR LORD JESUS CHRIST OF THE APOSTOLIC FAITH INCORPORATED

Rhif yr elusen: 295062
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £80.64k £86.43k £112.58k £104.81k £95.71k
Cyfanswm gwariant £69.88k £81.02k £77.10k £84.87k £96.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A