FEN EDGE ASSOCIATION FOR THE LEARNING DISABLED (F.E.A.L.D)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
FEALD arranges and funds social and leisure events for people with learning disabilities in the Fen Edge Educational Area of South Cambs. The charity also gives grants to individuals for holidays and leisure activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 17 Medi 1986: Cofrestrwyd
- F E A L D (Enw gwaith)
- ASSOCIATION OF FRIENDS OF RESIDENTIAL MENTALLY HANDICAPPED (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew David McLees | Ymddiriedolwr | 10 October 2024 |
|
|
||||
Ian Bullman | Ymddiriedolwr | 15 August 2020 |
|
|
||||
Diane Ingham | Ymddiriedolwr | 15 July 2020 |
|
|
||||
JACQUELINE ANN WEAVER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TREVOR JOHN GRANGE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £793 | £1.42k | £552 | £1.14k | £1.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.65k | £415 | £1.44k | £2.01k | £2.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 05 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 24 Mehefin 2024 | 24 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 28 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 14 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 13 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 1ST JULY 1986
Gwrthrychau elusennol
(I)TO ADVANCE THE EDUCATION OF AND ADVANCE RELIGION AMONG MENTALLY HANDICAPPED PERSONS.(II)TO RELIEVE MENTALLY HANDICAPPED PERSONS IN PARTICULAR BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF SUCH PERSONS.
Maes buddion
WHEATSHEAF HOUSE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
13 BROAD LANE
COTTENHAM
CAMBRIDGE
CB24 8AJ
- Ffôn:
- 01954250024
- E-bost:
- l.j.mowlabocus@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window