Hanes ariannol MILTON KEYNES COMMUNITY FOUNDATION LIMITED
Rhif yr elusen: 295107
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.11m | £3.75m | £4.36m | £5.80m | £5.82m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.54m | £3.75m | £4.39m | £5.04m | £5.69m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £13.31k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £948.89k | £1.08m | £2.10m | £3.26m | £2.70m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £21.83k | £7.32k | £321.53k | £458.88k | £662.25k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £452.01k | £486.03k | £499.40k | £571.42k | £830.66k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £30.13k | £0 | £521.32k | £862.77k | £1.21m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.72m | £2.18m | £1.44m | £1.50m | £1.62m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.32m | £2.00m | £2.74m | £3.18m | £3.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.23m | £1.71m | £1.65m | £1.86m | £2.61m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £129.65k | £180.01k | £204.64k | £180.57k | £178.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.17m | £1.74m | £2.11m | £1.36m | £1.18m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £861.17k | £3.04k | £781.89k | £929.22k | £1.41m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £33.65k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.