FENLAND ARCHAEOLOGICAL TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
FAT has as of 24th May 2011 been transferred to Vivacity, the Peterborough cultural and leisure Trust. The Fenland Arcaeological Trust is gradually being wound up. The existing functions will continue for the present under the control of Vivacity.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Norfolk
- Suffolk
- Swydd Gaergrawnt
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 24 Ionawr 2013: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1138230 PETERBOROUGH CULTURE AND LEISURE TRUST
- 23 Medi 1986: Cofrestrwyd
- 24 Ionawr 2013: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- FLAG FEN (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 30/06/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £433.76k | £263.79k | £224.51k | £169.53k | £74.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £310.59k | £322.40k | £309.09k | £321.30k | £467.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2011 | 01 Mawrth 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2011 | 23 Awst 2012 | 115 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2009 | 22 Tachwedd 2010 | 22 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2009 | 22 Tachwedd 2010 | 22 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2008 | 30 Hydref 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2008 | 30 Hydref 2009 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM OF ASSOCIATION AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 10TH APRIL 1986 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION ON 27TH OCTOBER 2004
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN ARCHAEOLOGY AND TO ACQUIRE AND PROMOTE KNOWLEDGE OF THE PAST; OF THE WASH AND FENLANDS AND ELSEWHERE.
Maes buddion
THE WASH AND FENLANDS AND ELSEWHERE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window