Dogfen lywodraethu NATIONAL WOMEN'S REGISTER
Rhif yr elusen: 295198
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 5TH SEPTEMBER 1986 AND AMENDED 6TH AUGUST 1987, 3RD APRIL 2004 AND 11 SEPTEMBER 2010. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24 JUN 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE FACILITIES FOR THE LEISURE-TIME OCCUPATION OF FEMALE MEMBERS OF THE PUBLIC WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF BOTH URBAN AND RURAL LIFE FOR THEM IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.