Hanes ariannol DARTFORD AMATEUR OPERATIC AND DRAMATIC SOCIETY

Rhif yr elusen: 295226
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £92.13k £17.58k £126.84k £123.70k £100.07k
Cyfanswm gwariant £79.72k £20.49k £153.10k £142.62k £81.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A N/A N/A N/A