Ymddiriedolwyr DARTFORD AMATEUR OPERATIC AND DRAMATIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 295226

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Farlie | Cadeirydd | 10 January 2016 |
|
|
||||
Julia Ann Bull | Ymddiriedolwr | 05 August 2024 |
|
|
||||
Jasmin Howe | Ymddiriedolwr | 24 March 2024 |
|
|
||||
Daniel Cross | Ymddiriedolwr | 24 March 2024 |
|
|
||||
Alexandra Moore | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Mark Fromings | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Meghan Elizabeth Walsh | Ymddiriedolwr | 08 March 2020 |
|
|
||||
Elaine Mason | Ymddiriedolwr | 27 November 2016 |
|
|
||||
John Woodley | Ymddiriedolwr | 10 January 2016 |
|
|
||||
SAM EADES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.