ymddiriedolwyr 20TH CHISWICK SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 295236
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie Jeanette Simpson | Ymddiriedolwr | 06 July 2024 |
|
|
||||
Vincent Thompson | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Peter Thompson | Ymddiriedolwr | 02 July 2022 |
|
|
||||
Amanda Louise Jennings | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
|
||||
John Henry Weavers | Ymddiriedolwr | 02 July 2016 |
|
|
||||
LEON PATRICK MIELEWCZYK | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Yvonne May Mielewczyk | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VALERIE ANN WEAVERS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.