ymddiriedolwyr ST ALBANS RELIEF IN NEED CHARITY
Rhif yr elusen: 295258
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine James | Ymddiriedolwr | 24 August 2023 |
|
|
||||||||
Rev MARK CHRISTOPHER DEARNLEY | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|||||||||
Elizabeth Semple | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
||||||||
Guy Marshall | Ymddiriedolwr | 01 September 1999 |
|
|||||||||
THE VERY REVD JOANNE KELLY-MOORE | Ymddiriedolwr | 24 August 1968 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.