Ymddiriedolwyr COMMUNITY CONNEX LTD.

Rhif yr elusen: 295263
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Ash Verma Cadeirydd 10 February 2018
Dim ar gofnod
Rebecca Amin Ymddiriedolwr 19 January 2022
Dim ar gofnod
Siddharth Vishnu Mukne Ymddiriedolwr 14 October 2021
Dim ar gofnod
Barry Pritchard Ymddiriedolwr 10 February 2018
Dim ar gofnod
Avis Robinson Ymddiriedolwr 10 February 2018
Dim ar gofnod
HAZEL PATERSON Ymddiriedolwr 07 November 2015
SHAFTESBURY HIGH SCHOOL PTA
Derbyniwyd: Ar amser
RIKESH TAILOR Ymddiriedolwr 07 November 2015
Dim ar gofnod
DAVID MARK HOUSE Ymddiriedolwr 17 January 2012
Dim ar gofnod