GUILDFORD YMCA LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Working with Young People by providing Supported Housing; personal development and life skills training; counselling service; recreation and leisure activities; volunteering opportunities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2015
Cyfanswm incwm:
£738,997
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £610.12k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £128.88k |
Cyfanswm gwariant:
£731,035
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £649.69k | |
Arall | £81.35k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £81.35k | |
Gwariant elusennol | £649.69k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £7.96k |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
- Surrey
Llywodraethu
- 30 Mehefin 2016: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1079570 YMCA DOWNSLINK GROUP
- 01 Hydref 1986: Cofrestrwyd
- 30 Mehefin 2016: Tynnwyd (WEDI UNO)
- GUILDFORD YMCA (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.20m | £2.22m | £2.24m | £2.36m | £739.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.11m | £2.20m | £2.29m | £2.42m | £731.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £113.20k | £120.99k | £147.19k | £213.32k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £273.42k | £666.26k | £610.67k | £597.51k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.80m | £1.41m | £1.46m | £1.53m | £610.12k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £18.81k | £23.27k | £28.83k | £20.24k | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £128.88k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.85m | £1.55m | £1.69m | £1.76m | £649.69k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.46k | £9.64k | £10.97k | £11.25k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £33.49k | £81.35k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £693.04k | £768.13k | £797.97k | £1.07m | £924.10k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.24m | £1.17m | £1.17m | £806.44k | £654.13k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £256.11k | £257.43k | £316.52k | £297.46k | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 14 Ionawr 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 15 Rhagfyr 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 31 Hydref 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | 15 Hydref 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 13 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 13 Ionawr 2014 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 22/08/1986 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/12/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10/03/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16/01/2014
Gwrthrychau elusennol
(I) TO UNITE THOSE WHO, REGARDING JESUS CHRIST AS THEIR GOD AND SAVIOUR ACCORDING TO THE HOLY SCRIPTURES, DESIRE TO BE HIS DISCIPLES IN THEIR FAITH AND IN THEIR LIFE, AND TO ASSOCIATE THEIR EFFORTS FOR THE EXTENSION OF HIS KINGDOM. (II) TO LEAD PEOPLE TO THE LORD JESUS CHRIST AND TO FULLNESS OF LIFE IN HIM. (III) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR MEN AND WOMEN WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE. (IV) TO PROVIDE IMPROVE AND MANAGE HOUSES OR HOSTELS PROVIDING RESIDENTIAL ACCOMMODATION FOR YOUNG PERSONS UPON TERMS APPROPRIATE TO THEIR MEANS. (V) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF EDUCATION AND TRAINING WITH THE OBJECT OF DEVELOPING THEIR PHYSICAL, MENTAL OR SPIRITUAL CAPACITIES. (VI) TO RELIEVE OR ASSIST IN THE RELIEF OF PERSONS OF ALL AGES WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY REASON OF THEIR SOCIAL, PHYSICAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window