Hanes ariannol PAN INTERCULTURAL ARTS

Rhif yr elusen: 295324
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £347.22k £347.05k £520.95k £491.11k £652.61k
Cyfanswm gwariant £347.96k £335.08k £419.02k £511.96k £639.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £181.34k £81.37k £50.01k £18.85k £110.00k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £516.87k N/A £645.03k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £4.08k N/A £6.16k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £5 N/A £1.41k
Incwm - Arall N/A N/A £0 N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £419.02k N/A £639.69k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £0 N/A £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £0 N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A £0 N/A £0