Hanes ariannol THE HONITON 729 CLUB

Rhif yr elusen: 295447
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.02k £8.99k £15.69k £11.65k £16.10k
Cyfanswm gwariant £4.41k £4.47k £25.97k £10.85k £15.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £11.00k N/A N/A N/A N/A