Dogfen lywodraethu THE POLICE HISTORY SOCIETY
Rhif yr elusen: 295540
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25/10/1986 AS AMENDED ON 21/09/1991 AS AMENDED ON 22/09/2001 AS AMENDED ON 20/09/2014 as amended on 19 Nov 2022
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION IN POLICE HISTORY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.