HARLOW WILD CAT TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The care of feral cats, mainly, but also any badly in need of help where other local animal organisations are unable to accomodate them, but only if we are able to do so, which isnt often, as we are now trying to run our charity down; and this is our main priority.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 10 February 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Essex
Llywodraethu
- 10 Chwefror 1987: Cofrestrwyd
- 03 Rhagfyr 2012: Tynnwyd (DILEU GWIRFODDOL)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 10/02/2007 | 10/02/2008 | 10/02/2009 | 10/02/2010 | 10/02/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £219 | £295 | £200 | £200 | £553 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.15k | £504 | £358 | £200 | £172 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 10 Chwefror 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 10 Chwefror 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 10 Chwefror 2011 | 14 Medi 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 10 Chwefror 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 10 Chwefror 2010 | 22 Gorffennaf 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 10 Chwefror 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 10 Chwefror 2009 | 24 Medi 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 10 Chwefror 2009 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 1KTH OCTOBER 1986 AND AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 25TH JUNE 1987.
Gwrthrychau elusennol
THE CARE OF CATS PARTICULARLY THE EASING OF SUFFERING OF STRAY CATS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window